Paul A. Rhinow
residente a 4000 Basel, da Basel Mandati attuali: Sandy Screen AG in Liq. Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul A. Rhinow", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul A. Rhinow"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul A. Rhinow", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul A. Rhinow"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul A. Rhinow
Persone con il nome Paul A. Rhinow lavorano in questi rami economici
Consulenza legale
Consulenza legale
Privato con il nome Paul A. Rhinow
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul A. Rhinow
Numero di pubblicazione: HR02-1005942807, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sandy Screen AG, in Basel, CHE-103.202.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, S.0, Publ. 6753400).
Firma neu:
Sandy Screen AG in Liq..
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhinow, Paul, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3537064, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sandy Screen AG, in Basel, CH-170.3.003.846-3, Lizenzen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2001, S. 7473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feger, Klaus, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhinow, Paul, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2609952, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Senior Logistic Consultants GmbH, in Basel, CH-270.4.012.923-0, Dienstleistungen und Beratung im Bereich Personen- und Gütertransport usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2001, S. 6990).
Statutenänderung:
14.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adam, Hans, von Allschwil, in Allschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Merz, Rudolf, von Zürich und Beinwil am See, in Nürensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Rhinow, Paul, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagist, Werner, von Basel, in Oberwil BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Ernst, Christoph, von Basel, in Therwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Koppold, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.