Dr. Markus Real
residente a Schwyz, da Schwyz Mandati attuali: Alpha Real AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Markus Real", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Markus Real"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Markus Real", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Markus Real"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Real
Persone con il nome Markus Real lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Markus Real
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Real
Numero di pubblicazione: HR02-1005396105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Technopark Zürich, in Zürich, CHE-106.388.275, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Himmelsbach, Steven, von Basel, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Real, Markus, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banz, Oliver, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004712619, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bagasse Biorefining AG, in Dietlikon, CHE-101.465.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756383).
Firma neu:
Bagasse Biorefining AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Markus Real, Oberbergstrasse 1, 6434 Illgau. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.08.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Real, Markus, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004525963, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Glas Trösch Solar AG, in Ursenbach, CHE-100.572.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Real, Markus, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Fritz, von Wahlern, in Aeschi SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].