Bujar Rashiti
residente a Regensdorf, da Macedonia Mandati attuali: Swiss Rep Storenbau GmbH, SR Storenbau GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bujar Rashiti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bujar Rashiti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bujar Rashiti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bujar Rashiti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bujar Rashiti
Persone con il nome Bujar Rashiti lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Bujar Rashiti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bujar Rashiti
Numero di pubblicazione: HR02-1005994347, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Rep Storenbau GmbH, in Zürich, CHE-462.814.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717421).
Statutenänderung:
21.03.2024.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Rebrainstrasse 23, 8106 Adlikon b. Regensdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Montage von Storen und das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Storenbau. Zudem bezweckt sie die Montage von technischen Produkten, insbesondere auf den Gebieten des Sonnen- und Wetterschutzes sowie des Einbruchschutzes und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rashiti, Bujar, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Glarus Nord].
Numero di pubblicazione: HR02-1005717421, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berkum Storenmontage GmbH, bisher in Hünenberg, CHE-462.814.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969762).
Statutenänderung:
26.01.2023.
Firma neu:
Swiss Rep Storenbau GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Weitere Adressen:
Steinackerstrasse 2, 8302 Kloten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagyivanyi Fekete, Andras, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rashiti, Bujar, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Glarus Nord, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005135358, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Rep Storenbau GmbH (Swiss Rep Storenbau Sàrl) (Swiss Rep Storenbau Sagl) (Swiss Rep Storenbau LLC), in Kloten, CHE-177.666.424, Steinackerstrasse 2, 8302 Kloten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2021.
Zweck:
Montage und Reparaturen im Bereich Storenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rashiti, Bujar, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Glarus Nord, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.