Niklaus Räz
residente a Rapperswil BE, da Rapperswil (BE) Mandati attuali: Elektro Knuchel AG Persone correlate: Annemarie Räz, Nicole Knuchel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Räz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Räz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Räz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Räz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Niklaus Räz
Persone con il nome Niklaus Räz lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Niklaus Räz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Räz
Numero di pubblicazione: 6771972, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Elektra Rapperswil, in Rapperswil BE, CH-073.5.000.657-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2011, Publ. 6152380).
Domizil neu:
c/o Roger Boppart, Oberdorfstrasse 9, 3255 Rapperswil BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räz, Niklaus, von Rapperswil BE, in Wierezwil (Rapperswil BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Beat, von Rüeggisberg, in Rapperswil BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilomen, Fritz, von Wengi, in Rapperswil BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trösch, Werner, von Thunstetten, in Dieterswil (Rapperswil BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boppart, Roger, von St. Gallen, in Rapperswil BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Walter Anton, von Ruswil, in Rapperswil BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cresta Lehmann, Luana Assunta, von Personico, in Rapperswil BE, Mitglied und Sekretärin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Rapperswil BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen, Otto, von Huttwil, in Rapperswil BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6187566, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Elektro Knuchel AG, in Grenchen, CH-254.3.000.804-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 13, Publ. 5502692).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räz, Niklaus, von Rapperswil BE, in Rapperswil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Räz, Annemarie, von Rapperswil BE, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5804040, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Elektra Bucheggberg Genossenschaft, in Lohn-Ammannsegg, CH-251.5.000.085-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2010, S. 14, Publ. 5549876).
Statutenänderung:
29.04.2000, 20.08.2009, 8.05.2010.
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Bucheggberg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung oder Nachschusspflichten: Gemäss Statuten. [bisher: Haftung: persönlich].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. [bisher: Leistungen: Eintrittsgeld gemäss Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räz, Niklaus, von Rapperswil BE, in Rapperswil BE, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Hans, von Heimiswil, in Arch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mann, Alex, von Sainte-Croix, in Bibern SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].