David P. Quint
residente a Burgdorf, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: Arundel AG Persone correlate: Ralph Beney, Markus Müller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David P. Quint", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David P. Quint"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David P. Quint", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David P. Quint"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David P. Quint
Persone con il nome David P. Quint lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome David P. Quint
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David P. Quint
Numero di pubblicazione: HR02-1004924794, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706651).
Statutenänderung:
26.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quint, David P., britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3014086, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Beteiligung an Gesellschaften, welche insbesondere im Bereich von Geschäftsimmobilien tätig sind, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2005, S. 22, Publ. 2922708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quint, David P., britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanderfelt, William W., britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borg, Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.