Werner Portner
residente a Weinfelden, da Burgistein Mandati attuali: Pollen Immobilien AG, Werner Portner AG Persone correlate: Monika Portner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Portner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Portner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Portner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Portner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Portner
Persone con il nome Werner Portner lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Werner Portner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Portner
Numero di pubblicazione: HR02-1005305356, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Werner Portner AG, in Bürglen (TG), CHE-322.588.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, S.0, Publ. 6121682).
Statutenänderung:
28.09.2021.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
Schlosshaldenstrasse 18a, 8570 Weinfelden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portner, Werner, von Burgistein, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bürglen TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Portner, Monika, von Amriswil, in Weinfelden, mit Einzelprokura [bisher: Keller, Monika].
Numero di pubblicazione: HR02-1005305353, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Pollen Immobilien AG, in Bürglen (TG), CHE-263.239.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4045045).
Statutenänderung:
28.09.2021.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
Schlosshaldenstrasse 18a, 8570 Weinfelden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portner, Werner, von Burgistein, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bürglen TG].
Numero di pubblicazione: HR02-1004526628, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Thurtrans AG, in Bürglen (TG), CHE-106.696.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4367017).
Statutenänderung:
13.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen und Vermitteln von Transporten aller Art. Sie erbringt Dienstleistungen im Bereich der gesamten Logistik im In- und Ausland, insbesondere Ausführungen von Transport- und Speditionsaufträgen, Güterlagerung und Lagerbewirtschaftung. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichen oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portner, Werner, von Burgistein, in Bürglen TG, Delegierter, mit Einzelunterschrift.