Livio Fabio Plüss
residente a Brugg, da Rothrist Mandati attuali: Schönegg Brugg AG, FABROS AG e di più Persone correlate: David Lauber, Sylvia Maria Leber, Franz Rüegg e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Livio Fabio Plüss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Livio Fabio Plüss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Livio Fabio Plüss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Livio Fabio Plüss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Livio Fabio Plüss
Persone con il nome Livio Fabio Plüss lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Livio Fabio Plüss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Livio Fabio Plüss
Numero di pubblicazione: 4375501, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pflegezentrum Süssbach AG, in Brugg, CHE-115.278.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Rolf, von Schwellbrunn, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stierli, Rolf, von Aristau, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Christian, von Mandach und Hottwil, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plüss, Livio Fabio, von Rothrist, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Reto, von Brugg, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Thomas, von Wetzikon (ZH), in Schinznach-Bad, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Urs, von Widnau, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2357143, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pflegezentrum Süssbach AG, in Brugg, CHE-115.278.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.191 vom 03.10.2013, Publ. 1108627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Hans, von Hornussen, in Safenwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Koller, Elisabeth, von Grossdietwil, in Riniken, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hanspeter, von Rohrbach, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Buchmann, Marcel, von Egg, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stierli, Rolf, von Aristau, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung] und Plüss, Livio Fabio, von Rothrist, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2198773, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein für Alterswohnheime des Bezirks Brugg, in Brugg, CHE-181.033.771, Verein (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1623453).
Statuten neu:
28.05.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Der Verein wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.02.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 7'973'394.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 652'423.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Vereinsmitglieder erhalten 354 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Schönegg Brugg AG.
Domizil neu:
Fröhlichstrasse 14, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Erstellen und Betrieb von alters- und behindertengerechten Wohnraum für Betagte;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 354'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 354'000.00.
Aktien neu:
354 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Livio, von Rothrist, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Hans Rudolf, von Brugg, in Brugg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badenhorst, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Verena, von Trub, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jerosch, Dorina, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Simon, von Zeihen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menton, Johanna, von Basel, in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Lucia, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.