Chad F. Phipps
residente a Warsaw, da Stati Uniti Mandati attuali: Zimmer Schweiz Holdings GmbH Persone correlate: Agnieszka Rambuszek-Was, Jitender Singh Sahni, Marc Gimeno Brugueras e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Chad F. Phipps", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Chad F. Phipps"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Chad F. Phipps", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Chad F. Phipps"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Chad F. Phipps
Persone con il nome Chad F. Phipps lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Chad F. Phipps
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Chad F. Phipps
Numero di pubblicazione: 2217379, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zimmer Schweiz Holdings AG (Zimmer Suisse Holdings SA) (Zimmer Switzerland Holdings Ltd.), in Winterthur, CHE-103.588.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1504061).
Statutenänderung:
08.06.2015.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 2'210'306'610.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 951'414'807.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 1 Stammanteile zu CHF 1'839'275.10.
Firma neu:
Zimmer Schweiz Holdings GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Zimmer Schweiz Holdings Sàrl) (Zimmer Schweiz Holdings LLC).
Stammkapital neu:
CHF 1'839'275.10 [bisher: CHF 1'839'275.10].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmer Luxembourg S.ä r.l., in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'839'275.10;
Phipps, Chad F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Warsaw (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Matthijs, Marc, belgischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4095170, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zimmer Schweiz Holdings AG, in Winterthur, CH-170.3.004.253-7, Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art auf dem Gebiet der Medizinaltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2006, S. 20, Publ. 3510546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisele & Partner Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle mit begrenztem Mandat für die Prüfung von Kapitalerhöhungen;
Elliott, Raymond J., kanadischer Staatsangehöriger, in Middlebury (IN, US), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fisher, James Douglas Edward, kanadischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Phipps, Chad F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Warsaw (US), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sahni, Jitender Singh, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelprokura;
Salvisberg, Ruth Elisabeth, von Mühleberg, in Zürich, mit Einzelprokura.