Urs Petermann
residente a Bern, da Köniz e Courgenay Mandati attuali: PPLUS Sàrl Persone correlate: Pierre Olivier Maradan, Quiterie Marie Estelle Barthou Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Petermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Petermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Petermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Petermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Petermann
Persone con il nome Urs Petermann lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Urs Petermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Petermann
Numero di pubblicazione: HR02-1005474129, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Luzern Genossenschaft, in Luzern, CHE-105.845.324, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petermann, Urs, von Root, in Engelberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3497575, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Luzern Genossenschaft, in Luzern, CHE-105.845.324, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275757).
Statutenänderung:
22.03.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Littau-Reussbühl Genossenschaft, in Luzern (CHE-105.801.953), gemäss Fusionsvertrag vom 18.01.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 284'962'244.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 278'057'596.82 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00, einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Eugen, von Luthern, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Armin, von Hitzkirch und Luzern, in Luzern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Thomas, von Root, in Dierikon, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portmann, Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gilgen, Silvan, von Ebikon und Schwarzenburg, in Buchrain, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Stephan, von Neuenkirch und Ruswil, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Urs, von Root, in Engelberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüsler, Marcel, von Beromünster, in Dagmersellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3275757, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Luzern Genossenschaft, in Luzern, CHE-105.845.324, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Heidy, von Root, in Root, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Urs, von Root, in Engelberg, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Udligenswil];
Gilgen, Silvan, von Ebikon und Schwarzenburg, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ebikon und Wahlern, in Ebikon];
Lustenberger, Lukas, von Ebikon und Luthern, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Eder Fischer, Karin, von Kriens und Sigriswil, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunkeler, Marcel, von Buttisholz, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.