Daniel Pescia
residente a Meilen, da Comano e Lugano Mandati attuali: Max Dudler AG, Max Dudler Architekten AG e di più Persone correlate: Giulietta Hidalgo Ballester, Clemens Horst Antonius Thaddäus Wagner, Isabelle Meissner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Pescia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Pescia"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Pescia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Pescia"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Pescia
Persone con il nome Daniel Pescia lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Daniel Pescia
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Pescia
Numero di pubblicazione: HR02-1005268569, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Max Dudler Architekten AG, in Zürich, CHE-113.924.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921715).
Statutenänderung:
15.07.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004820085, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PESCIA&THÖNY Architekten GmbH, in Zürich, CHE-281.851.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2012, S.0, Publ. 6939098).
Statutenänderung:
05.12.2019. 16.01.2020.
Firma neu:
GS Unlimited GmbH.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Juststrasse 35, 8706 Meilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros zur Bearbeitung Planung und Ausführung aller architektonischen oder architekturnahen Aufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny, Andrea Claudio, von Chur, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich];
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004810891, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Max Dudler AG, in Zürich, CHE-389.928.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004772991).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meissner, Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.