Gavin Gerard Crompton Pell
residente a Zürich, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: Aurora Partners GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gavin Gerard Crompton Pell", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gavin Gerard Crompton Pell"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gavin Gerard Crompton Pell", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gavin Gerard Crompton Pell"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gavin Gerard Crompton Pell
Persone con il nome Gavin Gerard Crompton Pell lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Gavin Gerard Crompton Pell
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gavin Gerard Crompton Pell
Numero di pubblicazione: 2890433, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eigasoft AG, in Zürich, CHE-114.619.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 35, Publ. 4775892).
Firma neu:
Eigasoft AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eigasoft SA en liquidation) (Eigasoft Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pell, Gavin Gerard Crompton, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2586279, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MGC Gastro AG, in Zürich, CHE-474.789.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, Publ. 1781725).
Domizil neu:
c/o The International Beer Bar, Luisenstrasse 7, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pell, Gavin Gerard Crompton, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1781725, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MGC Gastro AG (MGC Gastro Ltd), in Zürich, CHE-474.789.115, c/o Gavin Pell, Langstrasse 192, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.10.2014.
Zweck:
Betrieb von Gastronomieunternehmen, Verkauf und Produktion von Lebensmitteln, das Erbringen damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.15.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fontana-Jones, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pell, Gavin Gerard Crompton, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenegger, Christian, von Bühler, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.