Roman Kurt Othmar Pelka
residente a Verbier, da Val de Bagnes Mandati attuali: Mont-Fort Funds AG, Mont Calme SA Persone correlate: Frédéric Vernet, Herman Christiaan de Lint, Nicolas Krügel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Kurt Othmar Pelka", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Kurt Othmar Pelka"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Kurt Othmar Pelka", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Kurt Othmar Pelka"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roman Kurt Othmar Pelka
Persone con il nome Roman Kurt Othmar Pelka lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Servizi per banche e istituti di credito
Gestione fondi
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Roman Kurt Othmar Pelka
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roman Kurt Othmar Pelka
Numero di pubblicazione: HR02-1006101275, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Mont-Fort Funds AG, à Val de Bagnes, CHE-241.062.519, société anonyme (No. FOSC 28 du 09.02.2024, Publ. 1005957883).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruton, Jemma, citoyenne britannique, à Londres (GB), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
de Lavenere Lussan, Jérôme Alexandre, citoyen français, à Londres (GB), administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Krügel, Nicolas, de Escholzmatt-Marbach, à La Tène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Vernet, Frédéric, de Arzier-Le Muids, à Arzier-Le Muids, administrateur, avec signature collective à deux;
de Lint, Herman Christiaan, citoyen néerlandais, à Herrliberg, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Pelka, Roman, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur-délégué, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1006099244, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Mont-Fort Capital SA, à Val de Bagnes, CHE-114.811.844, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067119).
Modification des statuts:
12.07.2024.
Nouvelle raison sociale:
Mont Calme SA.
Nouvelle traduction de la raison:
[Les traductions sont radiées dans le registre du commerce].
Nouveau but:
La société a pour but la fourniture de conseils et autres prestations de services en particulier dans le domaine de la finance. La société peut fonder et gérer des filiales en Suisse et à l'étranger, acquérir, gérer et vendre des participations dans d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, des immeubles, des titres et des droits de propriété intellectuelle. La société peut en outre exercer toutes les activités qui sont en rapport direct ou indirect avec son but.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Pelka, Roman, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: citoyen autrichien, à Verbier (Bagnes)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005790961, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabele, Florian, von Abtwil, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabele, Siegfried Erich, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.