James Bernard Pape
residente a Uster, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: P2L Immobilien AG Persone correlate: Walter Andrew Lock Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "James Bernard Pape", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "James Bernard Pape"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "James Bernard Pape", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "James Bernard Pape"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome James Bernard Pape
Persone con il nome James Bernard Pape lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome James Bernard Pape
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: James Bernard Pape
Numero di pubblicazione: HR01-1004957571, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
P2L Immobilien AG, in Uster, CHE-180.770.364, Tannenzaunstrasse 19, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt sämtliche Arten von Immobilientransaktionen mit Grundstücken aller Art in Deutschland durchzuführen, namentlich den Kauf, das Entwickeln, Halten, Verwalten, Mieten, Pachten, Vermieten, Verpachten und den Verkauf sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Immobilienwesen in Deutschland, insbesondere die Beratung von Käufern und Verkäufern, die Immobilienvermittlung sowie die Vermarktung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pape, James Bernard, britischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lock, Walter Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3971210, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AxisPort AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.029.515-1, Erwerb, Verwaltung von Gegenständen im Telekommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2007, S. 21, Publ. 3862616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Croft, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felder, Dr. Urs, von Inwil und Schüpfheim, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hall, Steven David, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (Surrey, UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münch, Alfred, von Basel, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pape, James Bernard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3862616, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AxisPort AG, in Zürich, CH-020.3.029.515-1, Erwerb, Verwaltung von Gegenständen im Telekommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2006, S. 19, Publ. 3612954).
Firma neu:
AxisPort AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.02.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Croft, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felder, Dr. Urs, von Inwil und Schüpfheim, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hall, Steven David, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (Surrey, UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Münch, Alfred, von Basel, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pape, James Bernard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eisenhart, Fritz, von Tramelan, in Lausanne, Liquidator, mit Einzelunterschrift.