Slobodan Ovuka
residente a Urdorf, da Schlieren Mandati attuali: European Swiss Trading GmbH, KOCAR GmbH Persone correlate: Daniel Dzialowy Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Slobodan Ovuka", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Slobodan Ovuka"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Slobodan Ovuka", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Slobodan Ovuka"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Slobodan Ovuka
Persone con il nome Slobodan Ovuka lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Slobodan Ovuka
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Slobodan Ovuka
Numero di pubblicazione: HR02-1004656547, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KOCAR GmbH, in Urdorf, CHE-112.342.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ovuka, Nenad, von Schlieren, in Nürensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ovuka, Slobodan, von Schlieren, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004647615, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KOCAR GmbH, in Urdorf, CHE-112.342.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, S.0, Publ. 2487549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ovuka, Ilija, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ovuka, Slobodan, von Schlieren, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kloten, mit 43 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ovuka, Nenad, von Schlieren, in Nürensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 43 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004475277, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SOMAG Trading GmbH, in Urdorf, CHE-207.124.360, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019383).
Firma neu:
SOMAG Trading GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Im Chlösterli 11, 8902 Urdorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ovuka, Slobodan, von Schlieren, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].