Stefan Oser
residente a Arisdorf, da Hofstetten-Flüh Mandati attuali: Carrosserie Oser AG Persone correlate: Manuela Oser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Oser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Oser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Oser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Oser"
|
|
Stefan Oser
residente a Hofstetten SO, da Hofstetten-Flüh Mandati attuali: cambria pflanzen stefan oser Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Oser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Oser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Oser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Oser"
|
|
Stefan Oser
residente a Seewen, da Schönenbuch Mandati attuali: Fohlenweide Stefan Oser Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Oser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Oser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Oser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Oser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Oser
Persone con il nome Stefan Oser lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Altro commercio con prodotti diversi
Allevamento di animali e zootecnia
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Altro commercio con prodotti diversi
Allevamento di animali e zootecnia
Privato con il nome Stefan Oser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Oser
Numero di pubblicazione: 7204570, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Carrosserie Oser AG, in Arisdorf, CH-280.3.016.885-6, Hauptstrasse 167, 4422 Arisdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Carrosseriereparaturen, die Lackierung und Restauration von Fahrzeugen sowie den Handel mit Personenwagen, Transportanhängern, Wohnmobilen und Caravanen sowie mit Fahrzeug- und Campingzubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'Carrosserie und Spritzwerk Stefan Oser' (CH-280.1.919.229-4), in Arisdorf, gemäss Vertrag vom 21.05.2013 und Übernahmebilanz per 31.03.2013 mit Aktiven von CHF 192'243.71 und Passiven von CHF 77'590.55 zum Preis von CHF 114'653.16.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail). Gemäss Erklärung vom 21.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Oser, Manuela, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7114772, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gebr. P. & R. Oser Immobilien AG, in Pfeffingen, CH-280.3.916.219-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6207004).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Firma neu:
ResomuR Immobilien AG. Gemäss Erklärung vom 27.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oser-Pflugi, René, von Hofstetten-Flüh, in Laufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ONLINE TREUHAND AG (CH-170.3.016.912-3), in Reinach BL, Revisionsstelle;
Krebs-Oser, Monika, von Thürnen und Hofstetten-Flüh, in Wenslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi;
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Thomas, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi];
Oser-Schindler, Paul, von Hofstetten-Flüh, in Grellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oser-Aenishänslin, Esther, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6207004, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gebr. P. & R. Oser Immobilien AG, in Pfeffingen, CH-280.3.916.219-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 6, Publ. 5818922).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs-Oser, Monika, von Thürnen und Hofstetten-Flüh, in Wenslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi;
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Thomas, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi.