Michel Bruno Orsinger
residente a Bursinel, da Diessenhofen e Bursinel Mandati attuali: Preci Health SA, Neo Medical SA e di più Persone correlate: Craig Richard Cook, Lucien André Christian Vouillamoz, Patrick Berdoz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Bruno Orsinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Bruno Orsinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Bruno Orsinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Bruno Orsinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michel Bruno Orsinger
Persone con il nome Michel Bruno Orsinger lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Fabbricazione di prodotti medicali
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Ricerca e sviluppo
Fabbricazione di prodotti medicali
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Michel Bruno Orsinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michel Bruno Orsinger
Numero di pubblicazione: HR02-1004948590, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
AO Invest AG, in Chur, CHE-254.915.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orsinger, Michel, von Diessenhofen, in Bursinel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchbinder, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Scarsdale, New York (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Beat Roland, von Herisau, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ries, Dr. Gerhard, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziv, Amitai, israelischer Staatsangehöriger, in Kiryat-Ono (IL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cooper, Craig, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmeyer, Christoph, von Oberburg, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann Timmings, Irene, von Waldkirch, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Eigenmann-Timmings, Irene, in Echichens, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Heinrich, von Langnau im Emmental, in Flurlingen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004478982, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Geosatis SA, à Le Noirmont, CHE-314.332.639, société anonyme (No. FOSC 80 du 26.04.2018, Publ. 4196773).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Orsinger, Michel Bruno, de Diessenhofen, à Bursinel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3809687, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Geosatis SA, à Le Noirmont, CHE-314.332.639, société anonyme (No. FOSC 145 du 28.07.2017, Publ. 3672559).
Modification des statuts:
30.06.2017.
Nouveaux faits qualifiés:
Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 16.12.2015). [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 16.12.2015. Pour les détails, voir les statuts]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 30.06.2017. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 18.11.2014) par décision du 30.06.2017. Pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donzé, Gérard Alfred, de Les Breuleux, à Le Roselet (Les Breuleux), membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Achache, José Jérôme, ressortissant français, à Chêne-Bougeries, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Dassault, Laurent René, ressortissant français, à Paris (FR), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fernandes Demétrio, José Carlos, ressortissant portugais, à Les Emibois (Muriaux), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Lucien, Eric François André, ressortissant français, à Châtel-St-Denis (Châtel-Saint-Denis), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Orsinger, Michel Bruno, de Diessenhofen, à Bursinel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.