Robert F. Oehler
residente a Zürich, da Aarau Mandati attuali: ZNG Technologies AG Persone correlate: Albertus Geldenhuys Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert F. Oehler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert F. Oehler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert F. Oehler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert F. Oehler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert F. Oehler
Persone con il nome Robert F. Oehler lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Robert F. Oehler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert F. Oehler
Numero di pubblicazione: HR02-1004546518, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Promcor AG, bisher in Zürich, CHE-112.534.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, Publ. 5207732).
Statutenänderung:
28.12.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Flughafenstr. 63, 4056 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Robert F., von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memeti, Egzon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4433033, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
European Wealth (Switzerland) AG, in Zollikon, CHE-101.180.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Little, Rennie Iain, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Robert, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merryweather, Jean-Luc, von Genève, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Ronen, von Luzern, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sellam, Mike-David, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4301439, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lammit GmbH, in Zürich, CHE-110.151.345, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4242795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Robert, von Aarau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paliukhovich, Adam, belarussischer Staatsangehöriger, in Minsk (BY), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.