Eveline Nüssli
residente a Hüntwangen, da Elsau Mandati attuali: Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, Westhafen GmbH Persone correlate: Marc André Känzig, Peter Pascal Nüssli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eveline Nüssli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eveline Nüssli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eveline Nüssli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eveline Nüssli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eveline Nüssli
Persone con il nome Eveline Nüssli lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Gestione fondi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Eveline Nüssli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eveline Nüssli
Numero di pubblicazione: HR02-1005575564, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KIB Engineering AG, in Zürich, CHE-101.932.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191724).
Firma neu:
KIB Engineering AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, Boulevard Lilienthal 44, 8152 Glattbrugg. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Hans, von Grabs, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Eveline, von Elsau, in Hüntwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005001323, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-107.908.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zibung, Marc, von Hergiswil NW, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Eveline, von Elsau, in Hüntwangen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Känzig, Marc André, von Herrliberg, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüssli, Peter Pascal, von Elsau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004949005, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KIB Engineering AG, in Zürich, CHE-101.932.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, S.0, Publ. 3156761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zibung, Josef, von Hergiswil NW, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Hans, von Grabs, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nüssli, Eveline, von Elsau, in Hüntwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.