Erika Naef-Bosshard
residente a Weisslingen, da Volketswil e Hittnau Mandati attuali: RiL Solutions AG, Baucluster AG e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erika Naef-Bosshard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erika Naef-Bosshard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erika Naef-Bosshard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erika Naef-Bosshard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erika Naef-Bosshard
Persone con il nome Erika Naef-Bosshard lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Servizi fiduciari
Construzione del soprassuolo
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Servizi fiduciari
Privato con il nome Erika Naef-Bosshard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erika Naef-Bosshard
Numero di pubblicazione: 5171896, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kieliger & Gregorini AG, in Wollerau, CH-130.3.012.508-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2007, S. 15, Publ. 4012058).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen jeglicher Grösse und Branche mit speziellem Fokus auf die Bereiche Bau, Verkehr, Infrastruktur und Human Resources Management;
kann in den Bereichen Bau, Verkehr und Infrastruktur Handel mit Waren betreiben und kann im Personal und Managementbereich ein Zentrum für Beratungen, Ausbildungen und Events führen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef-Bosshard, Erika, von Hittnau, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregorini Kieliger, Alessandra, von Silenen und Oberhofen am Thunersee, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gregorini, Alessandra, von Oberhofen am Thunersee, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kieliger, Thomas, von Silenen, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4012058, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kieliger & Gregorini AG, in Wollerau, CH-130.3.012.508-7, Wächlenstrasse 25, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2007.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen jeglicher Grösse und Branche mit speziellem Fokus auf die Bereiche Bau, Verkehr, Infrastruktur und Human Resources Management;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und kann ein Zentrum für Beratungen, Ausbildungen und Events im Personal- und Managementbereich führen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kieliger, Thomas, von Silenen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gregorini, Alessandra, von Oberhofen am Thunersee, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naef-Bosshard, Erika, von Hittnau, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3901492, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EBO Treuhand, Erika Bosshard, in Weisslingen, CH-020.1.045.450-4, Beratung in Buchhaltungs-, Rechts- und Steuerfragen, Einzelfirma (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 18, Publ. 2289578).
Firma neu:
EBO Treuhand, Erika Naef-Bosshard.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef-Bosshard, Erika, von Hittnau, in Weisslingen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: Bosshard, Erika].