Agron Musliu
residente a Carouge, da Kosovo Mandati attuali: Swiss Armatures Sàrl, en liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Agron Musliu", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Agron Musliu"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Agron Musliu", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Agron Musliu"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Agron Musliu
Persone con il nome Agron Musliu lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Agron Musliu
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Agron Musliu
Numero di pubblicazione: HR02-1004705225, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Ari Armierung GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-290.145.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3402391).
Domizil neu:
ohne Domizil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musliu, Agron, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3402391, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
DUKE Trading GmbH, bisher in Thalwil, CHE-290.145.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2621689).
Statutenänderung:
28.02.2017.
Firma neu:
Ari Armierung GmbH.
Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 36, 8212 Neuhausen am Rheinfall.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau sowie das Verlegen von Armierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Der bisherige Gesellschafter Markus Herzog hat seine 200 Stammanteile zu CHF 100.00 am 09.01.2017 abgetreten an die Renoport Treuhand AG (CHE-138.862.298), in Freienbach. Diese hat die Stammanteile am selben Tag abgetreten an Agron Musliu, in Neuhausen am Rheinfall.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Markus, von Root, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musliu, Agron, mazedonischer Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.