Uthayanan Murugesan
residente a Brugg, da Windisch Mandati attuali: Hausmaster Immowelt AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Uthayanan Murugesan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Uthayanan Murugesan"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Uthayanan Murugesan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Uthayanan Murugesan"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Uthayanan Murugesan
Persone con il nome Uthayanan Murugesan lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Uthayanan Murugesan
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Uthayanan Murugesan
Numero di pubblicazione: HR02-1005427544, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HM IMMOPLUS AG, in Hausen (AG), CHE-330.662.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005287049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murugesan, Uthayanan, von Windisch, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005287049, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HM IMMOPLUS AG, in Hausen (AG), CHE-330.662.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253591).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murugesan, Uthayanan, von Windisch, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Uthayanan, Sunthary, von Windisch, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1258775, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hausmaster Immobilien GmbH, bisher in Brugg, CHE-115.648.771, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 1, Publ. 5623152).
Gründungsstatuten:
28.04.2010.
Statutenänderung:
06.12.2013.
Firma neu:
Copyhandel GmbH.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Industriestrasse 6, 8604 Volketswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf von Multifunktions-Druckern und Kopiergeräten aller Marken, insbesondere deren Export sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen und Grundeigentum erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die abweichenden Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murugesan, Uthayanan, von Windisch, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Giuliano Stefano Giovanni, von Flums, in Wattwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.