Elias David Müller
residente a Mollis, da Glarus Nord Mandati attuali: Café-Konditorei Müller AG Persone correlate: Josef Hermann Müller-Bänziger, Simon Müller, Benjamin Müller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elias David Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elias David Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elias David Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elias David Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Elias David Müller
Persone con il nome Elias David Müller lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Privato con il nome Elias David Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Elias David Müller
Numero di pubblicazione: HR02-1005339012, Ufficio del registro di commercio Glarona
Café-Konditorei Müller AG, in Glarus Nord, CHE-107.070.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, S.0, Publ. 2682797).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Elias David, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Müller, Simon, von Glarus Nord, in Netstal (Glarus), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller-Bänziger, Josef Hermann, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Müller-Bänziger, Josef, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1890581, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Café-Konditorei Müller AG, in Glarus Nord, CHE-107.070.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202302).
Statutenänderung:
15.12.2014.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung vom 26.11.1990 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 683'575.02 und Passiven von CHF 364'286.95 der bisher im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Josef Müller-Hauser', in Näfels, gemäss Sacheinlagevertrag vom 26. November 1990 und Uebernahmebilanz per 31. Juli 1990, zum Preise von CHF 319'288.07, wovon CHF 100'000.-- an das Aktienkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Hauser, Josef, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jereva AG (CHE-100.168.226)[CH-160.3.000.878-5], in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Jereva AG (CH-160.3.000.878-5)];
Müller, Elias David, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Simon, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Müller, Benjamin, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.