Blaise Müller
residente a Neuchâtel, da Dällikon Mandati attuali: FONDATION PHILIPPINES, Fondation Alain Daniélou e di più Persone correlate: Thierry Joseph Marie de Boccard, Jean-Pierre Louis Pastori, Jacques Eugène Jean Cloarec e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Blaise Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Blaise Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Blaise Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Blaise Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Blaise Müller
Persone con il nome Blaise Müller lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Associazioni religiose, politiche o secolari
Gestione fondi
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Altri servizi sociali
Associazioni religiose, politiche o secolari
Gestione fondi
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Blaise Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Blaise Müller
Numero di pubblicazione: HR02-1005300091, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Finso AG, in Zug, CHE-430.266.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Blaise, von Dällikon, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaudin, Alain, von Ayent, in Torny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1231769, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Finso AG, in Zug, CHE-430.266.585, c/o Maygold Ltd, Baarerstrasse 8, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2013.
Zweck:
Beschaffung, Verwaltung und Bereitstellung von Kapital für andere Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 3'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'000'000.00.
Aktien:
3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, wenn die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief oder Email.
Eingetragene Personen:
de Boccard, Thierry Joseph Marie, von Fribourg, in Givisiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Blaise, von Dällikon, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fidutrust Revision SA (CHE-100.437.509)[CH-217.0.134.984-1], in Fribourg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7057350, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Traitacolor S.à r.l., à Bévilard, CH-073.4.012.527-6, société à responsabilité limitée (No. FOSC 133 du 12.07.2005, p. 4, Publ. 2928268).
Modification des statuts:
29.10.2012.
Nouvelle raison sociale:
Traitacolor S.àr.l..
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'un atelier de traitement industriel de surface, l'achat et la vente de tout produit et matériel de peinture lié à l'activité principale. La société peut exercer toute activité commerciale, financière, mobilière et immobilière et autres en rapport direct ou indirect avec son but, ou apte à le favoriser.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Les statuts dérogent à la loi quant aux modalités du transfert des parts sociales: pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration du 20.11.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne(s):
Müller, Blaise, de Dällikon, à Neuchâtel, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 6'000.00];
Zito-Mugeli, Anne-Marie, de Lüscherz, à La Chaux-de-Fonds, associée, sans droit de signature, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 9'000.00];
Zito, François, ressortissant italien, à La Chaux-de-Fonds, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 12'000.00].