Luzia Moser
residente a Fischingen, da Nesslau Mandati attuali: Ohrlabor GmbH Persone correlate: Andrea Prevost, Bernhard Meier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luzia Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luzia Moser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luzia Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luzia Moser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luzia Moser
Persone con il nome Luzia Moser lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Luzia Moser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luzia Moser
Numero di pubblicazione: HR02-1005545456, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ohrlabor GmbH, in Turbenthal, CHE-116.011.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Luzia, von Nesslau, in Fischingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prevost, Andrea, von Degersheim, in Wald (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4456984, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wohlfahrtsstiftung der Rotzinger AG, in Kaiseraugst, CH-400.7.000.562-0, Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin und ihre Hinterbliebenen bei Alter, Tod, Invalidität, Krankheit, Unfall und unverschuldeter Notlage,, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2005, S. 2, Publ. 3086998).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Rotzinger AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.10.2007 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Luzia, von Diessbach bei Büren, in Kaiseraugst, Präsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rotzinger, Othmar, von Kaiseraugst, in Rheinfelden, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4317190, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rotzinger AG, in Kaiseraugst, CH-400.3.000.458-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 2, Publ. 4039486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Luzia, von Diessbach bei Büren, in Kaiseraugst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Martin, von Baden, in Bad Zurzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doess, Philippe, von Genève, in Olsberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberkofler, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Arisdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Philipp, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden (D), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].