Rudolf E. Modalek
residente a Warth, da Gommiswald e Winterthur Mandati attuali: Modalek Automobile, Modalek Treuhand AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf E. Modalek", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf E. Modalek"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf E. Modalek", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf E. Modalek"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf E. Modalek
Persone con il nome Rudolf E. Modalek lavorano in questi rami economici
Commercio di automobili
Servizi fiduciari
Commercio di automobili
Servizi fiduciari
Privato con il nome Rudolf E. Modalek
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf E. Modalek
Numero di pubblicazione: HR02-1004727527, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Fibudata AG, bisher in Hettlingen, CHE-101.943.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692704).
Statutenänderung:
17.09.2019.
Firma neu:
Scherrer Partner Chur AG.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Pizokelweg 5, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Beratung- und Treuhandgesellschaft, sowie das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Modalek, Rudolf, von Winterthur, in Warth-Weiningen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Jörg Jakob, von Fischingen, in Malans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5306288, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fibudata AG, in Hettlingen, CH-020.3.000.965-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 29, Publ. 4915570).
Statutenänderung:
09.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 09.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Nadja, von Raperswilen, in Bettwiesen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Stephan, von Affeltrangen, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Winterthur];
Modalek, Rudolf, von Winterthur, in Warth-Weiningen, mit Einzelunterschrift [bisher:in Uesslingen].
Numero di pubblicazione: 2977600, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
support4you GmbH, in Warth-Weiningen, CH-440.4.014.287-6, Unterstützung von Privatpersonen und kleineren Firmen, insbesondere in den Bereichen PC-Support, Schulung und Internetauftritt. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2001, S. 1589).
Firma neu:
support4you GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.07.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Modalek, Rudolf, von Winterthur, in Warth (Warth-Weiningen), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Modalek-Bösch, Eva, von Winterthur, in Warth (Warth-Weiningen), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].