Christian Mischler
residente a Magglingen/Macolin, da Schwarzenburg Mandati attuali: Garage Christian Mischler SA, Cylec SA Persone correlate: Jérôme Bruno Chavanne, Erika Mischler-Rieker Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Mischler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Mischler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Mischler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Mischler"
|
|
Christian Mischler
residente a Wengi b. Büren, da Schwarzenburg Mandati attuali: Mischler Doris Praxis für Körpertherapie Persone correlate: Doris Mischler-Roder Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Mischler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Mischler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Mischler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Mischler"
|
|
Christian Mischler
residente a Bangkok, da Schwarzenburg Mandati attuali: CASA Real Estate AG, GuestReady AG e di più Persone correlate: Patrick Degen, Sergey Kolesov, Alexander Limpert e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Mischler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Mischler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Mischler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Mischler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Mischler
Persone con il nome Christian Mischler lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Christian Mischler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Mischler
Numero di pubblicazione: HR02-1006117941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WDB AG, in Uster, CHE-491.189.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005959433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Christoph, von Hittnau, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005560235, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mischler Forst GmbH, in Walkringen, CHE-310.924.315, Schwendi 290, 3513 Bigenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Forstunternehmung sowie der Handel mit Holz und Forstprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mischler, Christian Philipp, von Schwarzenburg, in Bigenthal (Walkringen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005411044, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GotCourts AG, in Zürich, CHE-146.281.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbey, Thierry, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artaldi, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Roman, von Thayngen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, Christian, von Schwarzenburg, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claveria Gonzalez de Rueda, Pedro Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmanns, Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seitz, Diego Andrej, von Mönchaltorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].