Ursula Meyer
residente a Niederlenz, da Uezwil Mandati attuali: Meyer Transporte Persone correlate: Andreas Meyer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Meyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Meyer"
|
|
Ursula Meyer
residente a Frauenfeld, da Grosswangen Mandati attuali: STIFTUNG LEBENSORTE Persone correlate: Monika Egli-Alge, Verena Odermatt-Affolter, Urs Fankhauser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Meyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Meyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursula Meyer
Persone con il nome Ursula Meyer lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Privato con il nome Ursula Meyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Meyer
Numero di pubblicazione: HR02-1006126272, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
STIFTUNG LEBENSORTE, in Weinfelden, CHE-110.073.403, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005718222).
Domizil neu:
c/o sartorial rechtsanwälte ag, Bahnhofstrasse 7, 8570 Weinfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf von Rohr, Adelheid, von Kestenholz, in Wagenhausen, Institutionsleitung, mit Einzelprokura;
Bünter, Stefan, von Wolfenschiessen, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castellino, Carmelina, von Tägerwilen, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli-Alge, Monika Elisabeth, von Wildhaus-Alt St. Johann und Widnau, in Gähwil (Kirchberg (SG)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Ursula, von Grosswangen, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt-Affolter, Verena, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Institutionsleitung, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005099444, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
StoffLand GmbH, in Laufen, CHE-137.225.108, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Ursula, von Laufen, in Brislach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Angelika, von Kaiserstuhl, in Bärschwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Christ-Saner, Luzia, von Kammersrohr, in Büsserach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4331877, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stoffland A. Fischer U. Meyer, in Laufen, CHE-137.225.108, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280259).
Statutenänderung:
18.06.2018.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 57'144.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 32'455.80 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafterinnen erhalten 210 Stammanteile zu CHF 100.00.
Firma neu:
StoffLand GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Stoff und Mercerie-Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Ursula, von Laufen, in Brislach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Breitenbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Christ-Saner, Luzia, von Kammersrohr, in Büsserach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Angelika, von Kaiserstuhl, in Bärschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].