Karl Andreas Meyer
residente a Basel, da Basel Mandati attuali: Ameisenkönig AG in Liq., KamKam AG Persone correlate: Sabine Fehr Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karl Andreas Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karl Andreas Meyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karl Andreas Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karl Andreas Meyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Karl Andreas Meyer
Persone con il nome Karl Andreas Meyer lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Karl Andreas Meyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Karl Andreas Meyer
Numero di pubblicazione: HR02-1004738839, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Ameisenkönig AG, in Basel, CHE-446.963.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492433).
Firma neu:
Ameisenkönig AG in Liq..
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.09.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Andri, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Karl Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004598997, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Karl Meyer & Co. AG, in Allschwil, CHE-105.958.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4215049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Karl Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter, von Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Galliker, Jürg , von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welti, Cyrille Dominique, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004582518, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Karl Meyer Holding AG, in Allschwil, CHE-100.940.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004520029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Dr. Jürg, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Karl, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].