Gianclaudio Meyer
residente a Rorschacherberg, da Wohlen (AG) Mandati attuali: Vorsorgestiftung Film und Audiovision, Meyer & Schaltegger AG Persone correlate: Laura Marcella Kerstjens, Matthias Münger Wüthrich, Monica Rottmeyer-Flammer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gianclaudio Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gianclaudio Meyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gianclaudio Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gianclaudio Meyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gianclaudio Meyer
Persone con il nome Gianclaudio Meyer lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio di una casse pensioni
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Gianclaudio Meyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gianclaudio Meyer
Numero di pubblicazione: 4601050, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Meyer & Schaltegger AG, in Chur, CH-350.9.000.267-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 167 vom 02.09.1997, S. 6458).
mit Hauptsitz in:
St. Gallen.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.032.835-8.
Statuten Hauptsitz:
[Statuten Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Gründungsstatuten: 2.5.1991].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Handelsregistereintragung Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Datum der Eintragung: 3.5.1991].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst. [Gestrichene Personen- und Unterschriftenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaltegger, Björn, von Bissegg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Gianclaudio, von Wohlen AG, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Meyer & Schaltegger AG, in Chur, Erbringung von Engenieur-Dienstleistungen, technische und betriebliche Beratung, Zweigniederlassung (SHAB Nr.89 vom 11.05.1992, S.2143).
mit Hauptsitz in:
St. Gallen.
Zweck Hauptsitz neu:
Erbringung von Ingenieur-Dienstleistungen, technische und betriebliche Beratung sowie Planung, Entwicklung, Herstellung von sowie Handel mit elektronischen Geräten und Anlagen aller Art;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, gründen oder sich daran beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Gianclaudio, von Wohlen AG, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chur].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Meyer & Schaltegger AG, in St. Gallen, Erbringen von Ingenieur-Dienstleistungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.234 vom 01.12.1994, S.6576).
Statutenänderung:
4.07.1997.
Zweck neu:
Erbringen von Ingenieur-Dienstleistungen, technische und betriebliche Beratung sowie Planung, Entwicklung, Herstellung von sowie Handel mit elektronischen Geräten und Anlagen aller Art;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, gründen oder sich daran beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬ [bisher: CHF50'000.¬].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF50'000.¬.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 50 Namenaktien zu CHF1000.¬].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Gianclaudio, von Wohlen AG, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chur].