Brigitta Meyer
residente a Stäfa, da Stäfa Mandati attuali: Elektro-Ingenieure Meyer + Partner AG Persone correlate: Michael Huber, Alexander Good, Markus Keller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Brigitta Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Brigitta Meyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Brigitta Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Brigitta Meyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Brigitta Meyer
Persone con il nome Brigitta Meyer lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Brigitta Meyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Brigitta Meyer
Numero di pubblicazione: 6072980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro-Ingenieure Meyer + Partner AG, in Stäfa, CH-020.3.907.780-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 27, Publ. 5358790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Brigitta, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Peker-Meyer, Brigitta].
Numero di pubblicazione: 5358790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ELEKTRO-INGENIEURE MEYER + PARTNER AG, in Stäfa, CH-020.3.907.780-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 38, Publ. 4800900).
Statutenänderung:
19.08.2009.
Firma neu:
Elektro-Ingenieure Meyer + Partner AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Ingenieurbüros für Elektroplanung. Sie kann Vertretungen übernehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern..
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer-Feusi, Rosmarie, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Feusi, Theodor, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hardmeier, Rolf, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasciati, Reto, von Stampa, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Beat, von Bargen SH, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Brokhues, Ralph, von Küttigen, in Erlinsbach (Erlinsbach AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peker-Meyer, Brigitta, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Good, Alexander, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Markus, von Uetikon am See, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0), in Wallisellen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3683554, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro-Ingenieur-Büro Meyer AG, in Stäfa, CH-020.3.907.780-7, Betrieb eines Elektro-Ingenieur-Büros, insbesondere für Planung von Elektro-Anlagen für Netz-, Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1826).
Statutenänderung:
29.11.2006.
Firma neu:
ELEKTRO-INGENIEURE MEYER + PARTNER AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardmeier, Rolf, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Peker-Meyer, Brigitta, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].