Rita Mettler
residente a Gossau, da Reichenburg Mandati attuali: Mettler Landschaftsarchitektur AG Persone correlate: Brigitte Mettler, Marek Langner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rita Mettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rita Mettler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rita Mettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rita Mettler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rita Mettler
Persone con il nome Rita Mettler lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Rita Mettler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rita Mettler
Numero di pubblicazione: 2534779, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Mettler Landschaftsarchitektur AG, in Gossau SG, CHE-428.382.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2343607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Rita, von Reichenburg, in Gossau SG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mettler, Marianna, von Wil SG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Konrad, von Reichenburg, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Brigitte, von Reichenburg, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langner, Marek, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2222927, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Mettler Landschaftsarchitektur AG, in Gossau SG, CHE-428.382.130, Oberwattstrasse 7, 9200 Gossau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2015.
Zweck:
Betrieb eines Büros für Landwirtschaftsarchitektur und Planung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Rita Mettler Landschaftsarchitektur, in Gossau SG, gemäss Vertrag vom 13.06.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 215'672.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 212'834.59 zum Preis von CHF 2'837.49.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Mettler, Rita, von Reichenburg, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4132964, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pfadfinderheime Kyburg Thun, in Thun, CH-092.5.002.413-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 4, Publ. 3551408).
Domizil neu:
c/o Lukas Bühler, Hopfenweg 18, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straubhaar, Adrian, von Strättligen, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Rita, von Zwieselberg, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Lukas, von Basel, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
Berger, Andreas, von Fahrni, in Thun, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].