Martha Mengele-Brunner
residente a Arbon, da Hemberg Mandati attuali: DER KREIS Einkaufsgesellschaft für Küchenfachgeschäfte AG Persone correlate: Peter Achermann, Ernst-Martin Schaible Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martha Mengele-Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martha Mengele-Brunner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martha Mengele-Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martha Mengele-Brunner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martha Mengele-Brunner
Persone con il nome Martha Mengele-Brunner lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Martha Mengele-Brunner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martha Mengele-Brunner
Numero di pubblicazione: 5819892, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
MB Küchen und Bäder Mengele AG, in Arbon, CH-440.3.001.674-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 14, Publ. 2116852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Andreas, von Mosnang, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele, André, von Hemberg, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Wagner-Mengele, Cornelia, von Mosnang und Hemberg, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2116852, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
MB Küchen und Bäder Mengele AG, in Arbon, Planung und Einbau von sowie Handel mit Küchen und Bädern. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 24.12.2003, S. 18, Publ. 2048276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Mengele, André, von Hemberg, in Roggwil TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Andreas, von Mosnang, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner-Mengele, Cornelia, von Mosnang und Hemberg, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
MB Küchen Mengele & Co. AG, in A r b o n , Handel mit Küchen, deren Planung und Einbau, Handel mit Möbeln, Holz,Türen und Fenstern sowie Baumaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.1994, S. 2597).
Statutenänderung:
8.08.2000.
Firma neu:
MB Küchen und Bäder Mengele AG.
Zweck neu:
Planung und Einbau von sowie Handel mit Küchen und Bädern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.Aktien neu: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen persönliche Empfangsbestätigung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].