Daniel Louis Melbourne
residente a Aarau, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: Melbourne Architekten GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Louis Melbourne", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Louis Melbourne"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Louis Melbourne", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Louis Melbourne"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Louis Melbourne
Persone con il nome Daniel Louis Melbourne lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Daniel Louis Melbourne
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Louis Melbourne
Numero di pubblicazione: 3783781, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Castellani Melbourne Zumbach Architekten GmbH, in Aarau, CHE-109.491.260, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3463117).
Statutenänderung:
21.09.2017.
Firma neu:
Melbourne Architekten GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castellani, Gian Battista, italienischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zumbach, Jost, von Toffen, in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melbourne, Daniel Louis, britischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5151920, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Castellani Melbourne Zumbach Architekten GmbH, in Aarau, CH-400.4.023.225-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2005, S. 2, Publ. 2693930).
Statutenänderung:
31.03.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbach, Jost, von Toffen, in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Castellani, Gian Battista, italienischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Melbourne, Daniel Louis, britischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numero di pubblicazione: 2693930, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Maissen und Zumbach Architekten GmbH, in Aarau, CH-400.4.023.225-7, Betrieb eines Architekturbüros usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2004, S. 1, Publ. 2398394).
Statutenänderung:
24.01.2005.
Firma neu:
Castellani Melbourne Zumbach Architekten GmbH.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maissen, Franz, von Breil/Brigels, in Unterkulm, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbach, Jost, von Toffen, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--];
Castellani, Gian Battista, italienischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Melbourne, Daniel Louis, britischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.