Tommy Meier
residente a Volketswil, da Bülach Mandati attuali: TMI Tommy Meier Informatik GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tommy Meier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tommy Meier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tommy Meier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tommy Meier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tommy Meier
Persone con il nome Tommy Meier lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Tommy Meier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tommy Meier
Numero di pubblicazione: HR02-1005722487, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TMI Tommy Meier Informatik GmbH, in Bülach, CHE-104.991.348, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Beat, von Wetzikon (ZH), in Oberentfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Tommy, von Bülach, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005549203, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TMI Tommy Meier Informatik GmbH, in Bülach, CHE-104.991.348, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S.30, Publ. 5329868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Tommy, von Bülach, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: in Kleinandelfingen];
Hartmann, Beat, von Wetzikon (ZH), in Oberentfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: in Hunzenschwil].
Numero di pubblicazione: 5329868, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TMI Tommy Meier Informatik GmbH, in Bülach, CH-020.4.019.547-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.1999, S. 559).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Zweck neu:
Anbieten und Ausführen von Informatik-Dienstleistungen;
Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland, insbesondere Hard- und Software. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert. Gemäss Erklärung vom 30.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Tommy, von Bülach, in Kleinandelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:in Bülach];
Hartmann, Beat, von Wetzikon, in Hunzenschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher:in Rümlang].