Daniel Niklaus Meienberger
residente a St-Saphorin-Morges, da Bussnang Mandati attuali: MDS Möbel + Design AG Persone correlate: Roman Maria Meyenberger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Niklaus Meienberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Niklaus Meienberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Niklaus Meienberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Niklaus Meienberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Niklaus Meienberger
Persone con il nome Daniel Niklaus Meienberger lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Daniel Niklaus Meienberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Niklaus Meienberger
Numero di pubblicazione: 6605212, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'287 vom 12.03.2012MDS Möbel + Design AG, in Wil SG, CH-320.3.044.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, S. 0, Publ. 6595104).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meienberger, Daniel Niklaus, von Bussnang, in St-Saphorin-sur-Morges (Echichens), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: in St-Saphorin-sur-Morges (Davos)]. .
Numero di pubblicazione: 6595104, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MDS Möbel & Design AG, in Wil SG, CH-320.3.044.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 17, Publ. 4770326).
Statutenänderung:
08.03.2012.
Firma neu:
MDS Möbel + Design AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MDS Meubles + Design SA).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyenberger-Ramser, Ursula, von Bussnang und Bern, in Lanterswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meienberger, Daniel Niklaus, von Bussnang, in St-Saphorin-sur-Morges (Davos), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.