Andreas Megert
residente a Rapperswil BE, da Wattenwil Mandati attuali: i-a-m GmbH Persone correlate: Irène Brunner Megert Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Megert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Megert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Megert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Megert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Megert
Persone con il nome Andreas Megert lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Andreas Megert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Megert
Numero di pubblicazione: HR02-1005810833, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MYI AG, in Muri bei Bern, CHE-446.396.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Megert, Andreas, von Steffisburg, in Etziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005780027, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MYI Entertainment GmbH, in Muri bei Bern, CHE-446.396.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989854).
Statutenänderung:
09.06.2023. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 1'478'891.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 929'303.54 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
MYI AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen (unter anderem Beratung, Management von Persönlichkeiten, Eventplanung und -Durchführung, Agenturaufgaben) insbesondere im Bereich des Gaming und E-Sport. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MYI Entertainment GmbH (CHE-446.396.561), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlosser, Cédric Florian, von Basel, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schlosser, Cédric, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Luca, von Meggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hostettler, Dominique, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Megert, Andreas, von Steffisburg, in Etziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tultitlán de Mariano Escobedo (MX), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Oberholzer, Manuel, von Eschenbach (SG), in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004989854, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MYI Entertainment GmbH, in Muri bei Bern, CHE-446.396.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893711).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlosser, Cédric, von Basel, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Kirchlindach, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Hartmann, Luca, von Meggen, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Hostettler, Dominique, von Schwarzenburg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Kirchlindach, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Megert, Andreas, von Steffisburg, in Tultitlán de Mariano Escobedo (MX), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 24 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Oberholzer, Manuel, von Eschenbach (SG), in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 24 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
MYI Entertainment GmbH (CHE-446.396.561), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 200.00.