Alessandro Pietro Marci
residente a Duillier, da Verzasca Mandati attuali: ASV Ambulances Sàrl, Camping Bella Riva SA e di più Persone correlate: Daniel Steiner, Pierre Olivier Yves Marie Haenni, Mélanie Voigtmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Pietro Marci", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Pietro Marci"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Pietro Marci", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Pietro Marci"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alessandro Pietro Marci
Persone con il nome Alessandro Pietro Marci lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle campeggi
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Esercizio di una casse pensioni
Altre servici in educazione
Esercizio di una società di assicurazioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Servizi pubblicità
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle campeggi
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Esercizio di una casse pensioni
Altre servici in educazione
Esercizio di una società di assicurazioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Servizi pubblicità
Privato con il nome Alessandro Pietro Marci
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alessandro Pietro Marci
Numero di pubblicazione: HR02-1005976234, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SANSYS SOLUTIONS AG, in Baar, CHE-176.454.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880806). [gestrichen: Mit Erklärung vom 31.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marci, Alessandro Pietro, von Verzasca, in Duillier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Jürg, von Schangnau, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haenni, Pierre Olivier, von Sion, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Markus, von Höchstetten, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Raymond, von Leukerbad, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Daniel, von Herzogenbuchsee, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005880806, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SANSYS SOLUTIONS AG, in Baar, CHE-176.454.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furegati, Jean-Claude, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grell, Steffen Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Daniel, von Herzogenbuchsee, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marci, Alessandro Pietro, von Verzasca, in Duillier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005742026, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Camping Bella Riva SA, in Avegno Gordevio, CHE-108.813.958, società anonima (Nr. FUSC 52 del 15.03.2022, Pubbl. 1005427609).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Marci, Alessandro Pietro, da Verzasca, in Duillier, presidente, con firma collettiva a due [finora: in Bern].