Herbert Mani
residente a Davos Dorf, da Ferrera Mandati attuali: Dokumentation der medizinisch-wissenschaftlichen Entwicklung Davos Persone correlate: Hansjürg Christoffel, Peter Flury, Thomas Rothe e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Herbert Mani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Herbert Mani"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Herbert Mani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Herbert Mani"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Herbert Mani
Persone con il nome Herbert Mani lavorano in questi rami economici
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Herbert Mani
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Herbert Mani
Numero di pubblicazione: HR02-1005245452, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Zentrum Guggerbach Davos, in Davos, CHE-107.309.410, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3725703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mani, Herbert, von Ferrera, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Jürg, von Rüderswil, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4220759, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Spital Davos AG, in Davos, CHE-377.597.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilgen, Rolf, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mani, Herbert, von Ferrera, in Davos, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Peter, von Jenaz, in Echichens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Urs, von Zürich, in Weggis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treina, Michael Stephen, von Genf, in Grossaffoltern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Die Gesellschaft ist nun ohne Verwaltungsorgan].
Numero di pubblicazione: 3725703, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Alterszentrum Guggerbach Davos, in Davos, CHE-107.309.410, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2215283).
Urkundenänderung:
14.07.2017.
Name neu:
Zentrum Guggerbach Davos.
Zweck neu:
Führung eines Alterszentrums auf dem Gebiet der Gemeinde Davos. Aufnahme finden vorzugsweise in der Gemeinde Davos wohnhafte Personen im AHV-Alter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Marlise, von Jenins, in Davos, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Hansjörg, von Davos, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambühl-Losa, Daniela, von Locarno, in Davos, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bisig, Adrian, von Einsiedeln, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mani, Herbert, von Ferrera, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Visentin, Patricia, von Winterthur, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Urs, von Roggwil (TG), in Davos, Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.