Claude Maillard
residente a Leytron, da Leytron Mandati attuali: Chatriand, Huguet, Maillard et Cie Persone correlate: Tell Chatriand, Ubald Huguet, Roland Maillard e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Maillard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Maillard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Maillard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Maillard"
|
|
Claude Maillard
residente a Fribourg, da Rue Mandati attuali: FONDATION MARIE DE LA PROVIDENCE Persone correlate: Rosa Infanger, Marie-Theres Wellinger, Angela Büchel Sladkovic e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Maillard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Maillard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Maillard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Maillard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Maillard
Persone con il nome Claude Maillard lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Claude Maillard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Maillard
Numero di pubblicazione: HR02-1005923407, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung der Basler Freimaurerloge "Zur Freundschaft und Beständigkeit", in Basel, CHE-113.288.070, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Patrik-Philipp, von Basel und Schaffhausen, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fredenhagen, Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recher, Daniel, von Ziefen, in Ziefen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005120265, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung der Basler Freimaurerloge "Zur Freundschaft und Beständigkeit", in Basel, CHE-113.288.070, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765105).
Urkundenänderung:
09.02.2021.
Zweck neu:
Die Stiftung unterstützt wohltätige Werke und Bedürftige. Sie fördert ethische und moralische Grundwerte in der Gesellschaft sowie freimaurerische Anliegen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mickler, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinsen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Werner R., von Basel, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Subotic, Ivan, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1276921, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sammelstiftung Zusatzvorsorge Swiss Life, in Zürich, CHE-109.733.003, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7200702). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guillod, Michel, von Bas-Vully, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barblan, Patrick, von Valsot, in Würenlos, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, André, von Luzern, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.