Silvia Maier
residente a Muhen, da Austria Mandati attuali: Atelier Malpinsel Silvia Maier Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Silvia Maier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Silvia Maier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Silvia Maier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Silvia Maier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Silvia Maier
Persone con il nome Silvia Maier lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Altre servici in educazione
Privato con il nome Silvia Maier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Silvia Maier
Numero di pubblicazione: HR02-1006133000, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Praxis fiT Balance GmbH, in Fehraltorf, CHE-471.652.997, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932504).
Firma neu:
Praxis fiT Balance GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cofone, Silvia, von Fehraltorf und deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Maier, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Fehraltorf];
Glück, Barbara, von Maur, in Egg, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005932504, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Praxis fiT Balance GmbH, in Fehraltorf, CHE-471.652.997, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Roger, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Fehraltorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005848236, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Causable GmbH, in Zürich, CHE-471.199.414, Tellstrasse 31, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Management, Kommunikation, Forschung und Training zugunsten privater und öffentlicher Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Maier, Silvia Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.