Emil Lustenberger jun.
residente a Emmenbrücke, da Emmen Mandati attuali: Musikhaus Lustenberger GmbH in Liquidation Persone correlate: Bruno Lustenberger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emil Lustenberger jun.", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emil Lustenberger jun."
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emil Lustenberger jun.", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emil Lustenberger jun."
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Emil Lustenberger jun.
Persone con il nome Emil Lustenberger jun. lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Emil Lustenberger jun.
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Emil Lustenberger jun.
Numero di pubblicazione: 5510798, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bemaf AG, in Horw, CH-150.3.002.046-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2004, S. 7, Publ. 2503542).
Statutenänderung:
12.02.2010.
Zweck neu:
Import und Export aller Warengüter;
Gastronomieunternehmen;
Betrieb einer Fahrschule sowie Vermittlungstätigkeiten aller Art;
Kauf, Verkauf, Miete und Vermietung von Liegenschaften. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Arnold, von Emmetten, in Engelberg, Revisionsstelle;
Herceg, Branko, von Birrwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Emil, von Emmen, in Wolfenschiessen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beric, Drago, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, Präsident].
Numero di pubblicazione: 2503542, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bemaf AG, in Horw, CH-150.3.002.046-1, Betrieb einer Fahrschule, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.1999, S. 4381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spieler, Reto, von Sigriswil, in Schwarzenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Patrick, von Gais, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beric, Drago, Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: jugoslawischer Staatsangehöriger];
Herceg, Branko, von Birrwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Emil, von Emmen, in Wolfenschiessen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2343728, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Musikhaus Lustenberger GmbH, in Emmen, Meierhöflistrasse 6, 6020 Emmenbrücke, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2004.
Zweck:
Betrieb und Führung eines Musikhauses mit Instrumenten und Geräten aller Art der Unterhaltungselektronik sowie Ausführung deren Reparaturen;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Vermittlung, Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung oder Veräusserung von Liegenschaften;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 29.06.2004 und Bilanz per 31.12.2003 übernimmt die Gesellschaft von Bruno Lustenberger, von Emmen, in Emmen, seine bisherige, im Handelsregister nicht eingetragene Einzelfirma Bruno Lustenberger, Musikhaus, in Emmen, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 392'884.28 beträgt und dem gesamten Fremdkapital (inklusive WIR CHF 29'675.50) im Werte von CHF 111'766.20 zum Preise von CHF 281'118.08, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 261'118.08 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lustenberger, Bruno, von Emmen, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Lustenberger, Emil, von Emmen, in Wolfenschiessen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.