Informazioni su Drago Beric
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Drago Beric
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005519490, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kulturverein Nikola Tesla, in Luzern, CHE-103.556.961, Verein (SHAB Nr. 247 vom 21.12.1992, S.5931).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beric, Drago, serbischer Staatsangehöriger, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5510798, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bemaf AG, in Horw, CH-150.3.002.046-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2004, S. 7, Publ. 2503542).
Statutenänderung:
12.02.2010.
Zweck neu:
Import und Export aller Warengüter;
Gastronomieunternehmen;
Betrieb einer Fahrschule sowie Vermittlungstätigkeiten aller Art;
Kauf, Verkauf, Miete und Vermietung von Liegenschaften. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Arnold, von Emmetten, in Engelberg, Revisionsstelle;
Herceg, Branko, von Birrwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Emil, von Emmen, in Wolfenschiessen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beric, Drago, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, Präsident].
Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Bemaf AG, in Emmetten, Ischenstrasse 3C, 6376 Emmetten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.2.1996.
Zweck:
Betrieb einer Fahrschule, Import und Export aller Warengüter sowie Vermittlungstätigkeiten aller Art;
kann Liegenschaften kaufen, verkaufen, mieten und vermieten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.50000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Beric, Drago, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Patrik, von Gais, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlegel, Rosmarie, von Nottwil, in Homburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwegler Treuhand AG, in Lachen, Revisionsstelle.