Kay Lütje
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: LR Liegenschaften AG Persone correlate: Anna Maria Lütje Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kay Lütje", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kay Lütje"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kay Lütje", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kay Lütje"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kay Lütje
Persone con il nome Kay Lütje lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Kay Lütje
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kay Lütje
Numero di pubblicazione: HR02-1005525740, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vitalo AG, in Zürich, CHE-101.485.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468391).
Domizil neu:
Dufourstrasse 40, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütje, Kay, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortese, Maximilian Hermann Hans Thorsten, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005471612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LR Liegenschaften AG, in Zürich, CHE-112.452.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S.22, Publ. 6049594).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütje, Kay, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lütje, Anna Maria, von Zollikon, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005468391, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vitalo AG in Liquidation, in Zürich, CHE-101.485.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037930).
Firma neu:
Vitalo AG. Mit Beschluss vom 28.04.2022 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 24.11.2020 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2020 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütje, Kay, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift].