Walter Gallus Loser
residente a Crans-Montana, da Mosnang Mandati attuali: WL-International Marketing&Tourism Consultant Sàrl, STDC SWISS TOURISM & DEVELOPMENT CONSULTING SARL Persone correlate: Fernand Théodule Donnet, Khalid Kamal Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Gallus Loser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Gallus Loser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Gallus Loser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Gallus Loser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Gallus Loser
Persone con il nome Walter Gallus Loser lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Altri servizi di prenotazione
Servizi pubblicità
Altri servizi di prenotazione
Privato con il nome Walter Gallus Loser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Gallus Loser
Numero di pubblicazione: HR02-1004575526, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Valais Football Summercups Association, à Sion, CHE-411.422.614, association (No. FOSC 58 du 23.03.2018, Publ. 4131883).
Nouveau nom:
Valais Football Summercups Association en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 28.11.2018.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruchez, Alexiane, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature;
Loser, Walter, de Mosnang, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Ortega, Antonio, de Belmont-Broye, à Gurmels, membre, secrétaire, sans droit de signature;
Thurre, Charles Henri, de Saillon, à Saillon, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Biolley, Markus, de Haut-Vully, à Chexbres, membre du comité, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 3578549, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Valais Football Summercups Association, à Sion, CHE-411.422.614, association (No. FOSC 64 du 04.04.2016, Publ. 2757883).
Inscription ou modification de personne(s):
Loser, Walter, de Mosnang, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Bruchez, Alexiane, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 3266283, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
WL-International Marketing&Tourism Consultant Sàrl, à Chermignon, CHE-489.508.727, société à responsabilité limitée (No. FOSC 184 du 24.09.2014, Publ. 1730831).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Loser, Walter Gallus, de Mosnang, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Chermignon].