Christian Loeffel
residente a Rüfenacht, da Worben Mandati attuali: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft Persone correlate: Nicole Brändle Schlegel, Roberto Bastino, Daniel Hofmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Loeffel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Loeffel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Loeffel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Loeffel"
|
|
Christian Loeffel
residente a Boudry, da Milvignes Mandati attuali: LOEFFEL & Cie Persone correlate: Matthieu Loeffel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Loeffel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Loeffel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Loeffel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Loeffel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Loeffel
Persone con il nome Christian Loeffel lavorano in questi rami economici
Esercizio delle alloggi per vacanze
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Esercizio delle alloggi per vacanze
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Christian Loeffel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Loeffel
Numero di pubblicazione: HR02-1004916052, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DV Bern AG, in Bern, CHE-107.361.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loeffel, Christian, von Worben, in Muri bei Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thöni, Patric, von Hasliberg, in Rüti b. Büren (Rüti bei Büren), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Bastian, von Aarwangen, in Münchringen (Jegenstorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6492788, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DV Bern AG, in Bern, CH-035.3.010.886-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 4, Publ. 6033952).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loeffel, Christian, von Worben, in Muri bei Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinemann, Lucas, von Zürich, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5421430, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ländli Weine GmbH, in Bremgarten bei Bern, CH-035.4.036.737-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 3, Publ. 3655176). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Christian, von Müntschemier, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Rolf, von Gränichen, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].