Anthony Light
residente a Oberlunkhofen, da Bern Mandati attuali: Leitmark AG Persone correlate: Katherine Deborah Light Murari Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anthony Light", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anthony Light"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anthony Light", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anthony Light"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anthony Light
Persone con il nome Anthony Light lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi pubblicità
Privato con il nome Anthony Light
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anthony Light
Numero di pubblicazione: HR02-1005276661, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Leitmark AG, in Oberlunkhofen, CHE-101.815.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2014, S.0, Publ. 1683739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murari, Federico, von Bern, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Light, Anthony, von Bern, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1683739, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Leitmark AG, in Oberlunkhofen, CHE-101.815.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 2, Publ. 4892572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Light, Margaret, von Schinznach Dorf und Bern, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Light, Anthony, von Bern, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Light Murari, Katherine Deborah, von Bern, in Unterlunkhofen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Murari, Federico, von Bern, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4892572, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Leitmark AG, in Oberlunkhofen, CH-400.3.009.693-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2007, S. 2, Publ. 4069034).
Statutenänderung:
06.11.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Küchler Treuhand AG, in Alpnach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Light, Anthony, von Bern, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.