Patric Lichtsteiner
residente a Winterthur, da Willisau Mandati attuali: Altiro Systems GmbH Persone correlate: Elisabeth Lichtsteiner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patric Lichtsteiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patric Lichtsteiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patric Lichtsteiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patric Lichtsteiner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patric Lichtsteiner
Persone con il nome Patric Lichtsteiner lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Patric Lichtsteiner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patric Lichtsteiner
Numero di pubblicazione: HR02-1004985913, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Heliotis AG, in Root, CHE-112.534.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724321).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtsteiner, Dr. Patrick, von Sempach und Schötz, in Gisikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3988201, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inilabs GmbH, in Zürich, CHE-114.986.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2393939).
Statutenänderung:
13.12.2017.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017 mit Aktiven von CHF 771'841.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 571'082.25 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
iniLabs AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 13.12.2017 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 45'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Raphael, von Schafisheim, in Plan-les-Ouates, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conradt, Jörg-Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lichtsteiner, Patrick, von Sempach, in Gisikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Douglas, Dr. Rodney, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Delbruck, Tobias, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lawrence, David Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eng, Kynan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bamford, Simeon Asher, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1232745, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ronda AG, in Lausen, CHE-102.396.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7024600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furler, Jonas, von Ziefen, in Liestal, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Dominik, von Reigoldswil, in Reigoldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lichtsteiner, Patrick, von Schötz, in Gelterkinden, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ohmstal, in Diegten, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].