Thomas Li
residente a Pfäffikon, da Stadel Mandati attuali: ascaion ag Persone correlate: Georg Martin Treibenreif, Werner Scherrer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Li", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Li"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Li", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Li"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Li
Persone con il nome Thomas Li lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Thomas Li
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Li
Numero di pubblicazione: HR02-1004781154, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ascaion ag, in Oetwil am See, CHE-105.026.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081257).
Statutenänderung:
29.11.2019.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Laubisrütistrasse 42, 8712 Stäfa.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher EDV-Dienstleistungen, insbesondere Konzeptionierung, Entwicklung und Wartung von Software, den Handel mit Software, die Unternehmens- und Organisationsberatung sowie Unterstützung in EDV-Belangen, auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Thomas, von Stadel, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf].
Numero di pubblicazione: 2081257, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ascaion ag, in Neerach, CHE-105.026.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2011, Publ. 6397952).
Statutenänderung:
26.03.2015.
Sitz neu:
Oetwil am See.
Domizil neu:
Willikonerstrasse 10, 8618 Oetwil am See.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treibenreif, Georg, von Bülach, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stadel];
Li, Thomas, von Stadel, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Stadel].
Numero di pubblicazione: 6397952, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ascaion ag, in Neerach, CH-020.4.019.628-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2008, S. 12, Publ. 4619968).
Statutenänderung:
11.10.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher EDV-Dienstleistungen, insbesondere Konzeptionierung, Entwicklung und Wartung von Software, den Handel mit Software, die Unternehmens- und Organisationsberatung sowie Unterstützung in EDV-Belangen, auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M T R MEIER Treuhand- und Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.003.844-1), in Neerach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Beyler, Thomas];
Treibenreif, Georg, von Bülach, in Stadel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bülach].