Rolf Leuzinger
residente a Oetwil am See, da Glarus Süd Mandati attuali: Zylinder Zentrale GmbH Persone correlate: Angelika Espach Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Leuzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Leuzinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Leuzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Leuzinger"
|
|
Rolf Leuzinger
residente a Uznach, da Glarus Nord Mandati attuali: Verein Chance for Children Persone correlate: Daniela Rüdisüli Sodjah, Martin Bruno Jud-Wittneben Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Leuzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Leuzinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Leuzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Leuzinger"
|
|
Rolf Leuzinger
residente a Schaffhausen, da Glarus Mandati attuali: Stiftung zur Förderung des Gipsbergwerkes und Gipsmuseums Schleitheim Persone correlate: Karin Riederer-Benker, Uli Stamm-Scherrer, Urs Fischer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Leuzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Leuzinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Leuzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Leuzinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Leuzinger
Persone con il nome Rolf Leuzinger lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Rolf Leuzinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Leuzinger
Numero di pubblicazione: HR02-1005443371, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Chance for Children, in Gommiswald, CHE-309.565.876, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004907257, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Stiftung zur Förderung des Gipsbergwerkes und Gipsmuseums Schleitheim, in Schleitheim, CHE-110.393.523, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S.0, Publ. 6264196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Christoph, von Holderbank SO, in Schleitheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Dreher, Peter M., von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Markus, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiterle, Gérard, von Schaffhausen, in Ermatingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riederer, Karin, von Pfäfers, in Schleitheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiendorfer, Andreas, von St. Gallen, in Thayngen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stössel, Iwan, von Bäretswil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuzinger, Rolf, von Glarus, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004576132, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Chance for Children, in Gommiswald, CHE-102.371.695, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S.0, Publ. 6536082).
Statutenänderung:
16.02.2019.
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 18.02.2019 Aktiven von CHF 900'000.00 auf die neu gegründete Stiftung Chance for Children, in Gommiswald (CHE-309.565.876).
Gegenleistung:
Keine.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die direkte materielle und ideelle Unterstützung der Stiftung Chance for Children. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder, Zuwendungen privater und juristischer Personen sowie allfällige Zuwendungen öffentlicher Körperschaften und gemeinnütziger Institutionen;
Erlös aus Aktionen und Veranstaltungen. [bisher: Mittel: Spenden, Sammlungen, Schenkungen;
Mitgliederbeiträge;
Erlös aus dem Verkauf von Handwerkerzeugnis, das unter Mithilfe der Strassenkinder hergestellt wurde].
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisüli, Roger, von Amden, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Martin Bruno, von Benken (SG), in Eschenbach SG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.