Andreas Leisi
residente a Oberkirch, da Attiswil Mandati attuali: Abdichtungssysteme Leisi AG Persone correlate: Flavia Leisi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Leisi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Leisi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Leisi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Leisi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Leisi
Persone con il nome Andreas Leisi lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Andreas Leisi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Leisi
Numero di pubblicazione: 1354425, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
The Nielsen Company (Switzerland) GmbH, in Root, CHE-108.094.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michaelsen, Ivar, dänischer Staatsangehöriger, in Virum (DK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leisi, Andreas, von Attiswil, in Oberkirch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fletschok, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-259.230.495), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Luzern (CH-100.9.022.121-9)].
Numero di pubblicazione: 1311757, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
TNC Management Services GmbH, in Root, CHE-101.775.239, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1132705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisi, Andreas, von Attiswil, in Oberkirch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fletschok, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1132705, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
TNC Management Services GmbH, in Root, CH-100.3.008.667-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2011, Publ. 6406238). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Karl, von Ingenbohl, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Luzern (CH-100.9.022.121-9), Revisionsstelle;
Fletschok, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisi, Andreas, von Attiswil, in Oberkirch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.